In articol:
- Cariera politica a lui Victor Ciorbea
- A fost primarul Capitalei in 1996
- Victor Ciorbea a condus Guvernul Romaniei in perioada 12 decembrie 1996 – 30 martie 1998
- A ocupat functia de Senator in perioada 19 decembrie 2012 – 8 aprilie 2014
- Victor Ciorbea a fost ales Avocat al Poporului din aprilie 2014, pana in iunie 2019
Cariera politica a lui Victor Ciorbea
A fost primarul Capitalei in 1996
În anul 1996, Victor Ciorbea a deținut pentru scurt timp funcția de primar general al Capitalei, ales din partea CDR.
Victor Ciorbea a condus Guvernul Romaniei in perioada 12 decembrie 1996 – 30 martie 1998
Totodată, între 12 decembrie 1996 și 30 martie 1998 a ocupat funcția de prim-ministru al României. Iar înainte de anul 1989 a fost judecător. În anul 1990 a devenit lider al sindicatului CNSLR.
În data de 18 iunie 2011 a avut loc un congres extraordinar al PNȚCD, convocat pentru a pune capăt sciziunilor interne din partid, fiind astfel ales în funcția de președinte al formațiunii. Ciorbea a întrunit 529 de voturi pentru și 4 împotrivă, iar 34 de voturi au fost declarate nule.
[Sursa foto: Facebook Victor Ciorbea]A ocupat functia de Senator in perioada 19 decembrie 2012 – 8 aprilie 2014
Totodată, în octombrie anul 2012, Victor Ciorbea s-a înscris în PNL, fiind desemnat să candideze pentru Senat în colegiul 7 din București pe listele Uniunii Social-Liberale (USL). Acesta a fost ales cu majoritatea de voturi valabil exprimate, obținând primul său mandat parlamentar.
Victor Ciorbea a fost ales Avocat al Poporului din aprilie 2014, pana in iunie 2019
Astfel, în data de 15 mai 2014 a fost ales în funcția de Avocat al Poporului. A fost votat masiv de parlamentarii PSD, bucurându-se de susținerea lui Victor Ponta, și a ocupat funcția. Însă, a fost contestat de societatea civilă încă din prima zi. Institutul de Politici Publice a acuzat că, prin numirea lui Ciorbea, funcția de Avocat al Poporului este politizată.
Victor Ciorbea a demisionat în iunie 2019 din funcția de Avocat al Poporului, după cinci ani în care a ocupat această funcție. Acesta rămasese fără susținere politică pentru ocuparea unui nou mandat.
Citeste si: Nicolae Ciucă CV: Ce studii are premierul desemnat de preşedintele Klaus Iohannis?